官宣!他出任这家银行副行长
中国基金报
3个月前
2021年9月至2024年3月,王康任中信银行总行党委委员、副行长、财务总监(2022年7月-2023年9月兼任中信银行杭州分行党委书记、行长)。
中国基金报记者 嘉合
6月27日,记者注意到,中国进出口银行官网的“高级管理层”信息栏已经更新,中信银行原副行长王康目前已经出任该行的党委委员、副行长。
中国进出口银行官网信息显示,王康毕业于中央财经大学,经济学硕士、管理学硕士,正高级经济师。他于1996年4月在中信银行参加工作,拥有长达二十余年的银行从业经验。
2002年1月至2021年9月,王康曾先后担任中信银行总行计划财务部总经理、无锡分行行长、总行资产负债部总经理、董事会秘书、杭州分行行长,中国中信集团有限公司董事会办公室主任,中国中信股份有限公司联席公司秘书。
2021年9月至2024年3月,王康任中信银行总行党委委员、副行长、财务总监(2022年7月-2023年9月兼任中信银行杭州分行党委书记、行长)。
2024年3月至6月,王康任中国进出口银行党委委员;2024年6月起,王康任中国进出口银行党委委员、副行长。
据悉,今年4月12日,中信银行曾发布公告称,该行副行长、财务总监王康因工作调整原因于当日向该行董事会提交辞呈,辞去其所担任的该行副行长、财务总监职务。
随着王康的离任,中信银行的高管架构也暂时从“一正四副”变成了“一正三副”,即该行行长刘成,副行长胡罡(兼风险总监)、谢志斌、吕天贵。
不过,今年5月23日,中信银行发布公告称,该行董事会同意聘任贺劲松为副行长,自监管机构核准其任职资格之日起正式就任。此意味着,中信银行将再次回归原来的高管架构。
据悉,贺劲松同样出身于中信银行内部,也是一位“老中信人”。
资料显示,贺劲松出生于1968年12月,现年56岁,先后就读于西南财经大学农业经济系、金融学院,获经济学学士、硕士学位,高级经济师。
1997年10月至2013年5月,贺劲松历任中信银行成都分行东城根街支行副行长(主持工作)、行长,分行公司业务部总经理,分行党委委员、行长助理、副行长;2013年5月至2015年1月任中信银行法律保全部总经理;2015年1月至2018年7月任中信银行成都分行党委书记、行长;2018年7月至2022年7月任中信银行上海分行党委书记、行长。
此外,随着王康的加入,中国进出口银行的高管队伍将变为:党委副书记、副董事长、行长任生俊,党委委员、中央纪委国家监委驻行纪检监察组组长曾明子,党委委员兼副行长陈斌、张劭辉、王康,董事会秘书蒋鞠华,首席风险官李忠元。
编辑:小茉
审核:木鱼
版权声明
《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权,未经授权禁止转载,否则将追究法律责任。
授权转载合作联系人:于先生(电话:0755-82468670)
2021年9月至2024年3月,王康任中信银行总行党委委员、副行长、财务总监(2022年7月-2023年9月兼任中信银行杭州分行党委书记、行长)。
中国基金报记者 嘉合
6月27日,记者注意到,中国进出口银行官网的“高级管理层”信息栏已经更新,中信银行原副行长王康目前已经出任该行的党委委员、副行长。
中国进出口银行官网信息显示,王康毕业于中央财经大学,经济学硕士、管理学硕士,正高级经济师。他于1996年4月在中信银行参加工作,拥有长达二十余年的银行从业经验。
2002年1月至2021年9月,王康曾先后担任中信银行总行计划财务部总经理、无锡分行行长、总行资产负债部总经理、董事会秘书、杭州分行行长,中国中信集团有限公司董事会办公室主任,中国中信股份有限公司联席公司秘书。
2021年9月至2024年3月,王康任中信银行总行党委委员、副行长、财务总监(2022年7月-2023年9月兼任中信银行杭州分行党委书记、行长)。
2024年3月至6月,王康任中国进出口银行党委委员;2024年6月起,王康任中国进出口银行党委委员、副行长。
据悉,今年4月12日,中信银行曾发布公告称,该行副行长、财务总监王康因工作调整原因于当日向该行董事会提交辞呈,辞去其所担任的该行副行长、财务总监职务。
随着王康的离任,中信银行的高管架构也暂时从“一正四副”变成了“一正三副”,即该行行长刘成,副行长胡罡(兼风险总监)、谢志斌、吕天贵。
不过,今年5月23日,中信银行发布公告称,该行董事会同意聘任贺劲松为副行长,自监管机构核准其任职资格之日起正式就任。此意味着,中信银行将再次回归原来的高管架构。
据悉,贺劲松同样出身于中信银行内部,也是一位“老中信人”。
资料显示,贺劲松出生于1968年12月,现年56岁,先后就读于西南财经大学农业经济系、金融学院,获经济学学士、硕士学位,高级经济师。
1997年10月至2013年5月,贺劲松历任中信银行成都分行东城根街支行副行长(主持工作)、行长,分行公司业务部总经理,分行党委委员、行长助理、副行长;2013年5月至2015年1月任中信银行法律保全部总经理;2015年1月至2018年7月任中信银行成都分行党委书记、行长;2018年7月至2022年7月任中信银行上海分行党委书记、行长。
此外,随着王康的加入,中国进出口银行的高管队伍将变为:党委副书记、副董事长、行长任生俊,党委委员、中央纪委国家监委驻行纪检监察组组长曾明子,党委委员兼副行长陈斌、张劭辉、王康,董事会秘书蒋鞠华,首席风险官李忠元。
编辑:小茉
审核:木鱼
版权声明
《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权,未经授权禁止转载,否则将追究法律责任。
授权转载合作联系人:于先生(电话:0755-82468670)
展开
打开“财经头条”阅读更多精彩资讯
最新评论
参与讨论
相关新闻
江西银行副行长俞健被“双开”,上半年房地产不良率高达16.61%
蓝鲸新闻
3周前
长沙银行将迎70后新行长,任职副行长近9年的张曼获提拔
蓝鲸财经
2周前
5.2万亿险资大变动!
券商中国
14小时前
背靠300万农村客户,年利率18%的中和农信赴港IPO
达摩财经
19小时前
金融资产分类不准确,西安银行及三位高管被出具警示函,时任行长已任董事长
蓝鲸财经
1天前
经济日报金观平:积极引导保险资金成为耐心资本
东方财富网
1天前
降费!降费!降费!多家官宣
中国基金报
2024-10-06 05:45
中长期资金入市,多家险资巨头发声
券商中国
2024-10-06 05:45
APP内打开